Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Torbjörn Svensson
Hans Torbjörn Svensson
19610320-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Hans Torbjörn är en man född den 20 mars 1961 och är bosatt i Kungsbacka
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Kungsbackahus nr 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Torbjörn Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-23
Pulp & Power S AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3700756 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Kungsbackahus nr 3
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Torbjörn Svensson
Styrelseledamot
Jonas Peter Söderbjer
Ordförande
Jonas Peter Söderbjer
Styrelseledamot
Dan Jacob Niclas Stenlund
Styrelsesuppleant
Marianne Malin Therecia Deiroff
Styrelseledamot
Linda Marie Elvborn
Styrelsesuppleant
Marie Anna Karolina Hellström
Styrelseledamot
Johan Niklas Enoksson
Styrelsesuppleant
Frida Elisabeth Ljungblad
Tillbaka till sidans topp