Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | CT Halmstad 6:48 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tom:son Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cultivare Property Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sundsvärden Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TS Skjutsstallslyckan 21 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ENERGISYN I SVERIGE AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ENERGISYN I SVERIGE AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CT Rudan 5 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cas:son AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TS Vildhästen 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |