Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Thomas Jonsson
Hans Thomas Jonsson
19690604-XXXX
Ta kreditupplysning
Jonsson, Hans Thomas är en man född den 4 juni 1969 och är bosatt i Lit
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bilcity Jonsson & Co i Östersund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Thomas Jonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-21
Maskincentralen i Östersund Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-04-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bilcity Jonsson & Co i Östersund AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Olof Sverker Jonsson
Styrelsesuppleant
Hans Thomas Jonsson
Revisor
Jessica Tina Aldefelt
Tillbaka till sidans topp