Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Audionomkliniken Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-24 |