Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Copture AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Copture AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mindler AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SAICT1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SAICT1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pharus Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Sirius 22 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sirius 22 Lokal Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-22 |