Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus 58 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Höganäshus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 19 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Oceankajen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Idrottsplatsen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-11 |