Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Caddies Europe AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 361 Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | 361 Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Giggernaut AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Giggernaut AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Connectra Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-03 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-07-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-09 |