Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |