Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Daddy Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Daddy Identity Department AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Daddy Produktion i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Sillgränd Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | HJN Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | EW 16 Fyrskog AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-19 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-31 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |