Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-09-26 |
||
Revisor Utträde: 2024-08-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-30 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-22 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-22 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-22 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-25 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-20 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-11-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-19 |