Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Jonas Sjöström
Hans Jonas Sjöström
19780110-XXXX
Ta kreditupplysning
Hans Jonas Sjöström är en man född den 10 januari 1978. Han är folkbokförd i Örebro sedan 2021-11-22. Örebro ligger i Örebro kommun, Örebro län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nivator Instrument Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nivator Instrument Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Degerfors Mekaniska Verkstadsaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Iocus Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rommerud Juridik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Iocus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Projektutvecklingsbolaget i Nerike AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Projektutvecklingsbolaget i Nerike AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Mät AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Infra Mät AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Juncta valenta AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Flugspöet Fastigheter i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Patera Örebro AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Jonas Sjöström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-22
Infracon Maskin AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-07
Infracon Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-27
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nivator Instrument Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Hans Oskar Olsson
Styrelseledamot
Hans Jonas Sjöström
Verkställande direktör
Hans Jonas Sjöström
Styrelsesuppleant
Maria Anna Christina Rommerud
Tillbaka till sidans topp
Degerfors Mekaniska Verkstadsaktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Terje Eggen
Styrelseledamot
Hans Jonas Sjöström
Styrelsesuppleant
Maria Anna Christina Rommerud
Tillbaka till sidans topp
Iocus Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Jonas Sjöström
Styrelsesuppleant
Maria Anna Christina Rommerud
Tillbaka till sidans topp