Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Jan-Christer Åström
Hans Jan-Christer Åström
19680114-XXXX
Ta kreditupplysning
Åström, Hans Jan-Christer är en man född den 14 januari 1968 och är bosatt i Umeå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lumigraph AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Jan-Christer Åström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-08
Fotohörnan SWEFO AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lumigraph AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Ola Pontus Strålin
Styrelseledamot
Mats Erik Berger
Ordförande
Mats Erik Berger
Styrelsesuppleant
Lars Peder Ingvar Dellbring
Styrelseledamot
Hans Åke Holmgren
Styrelsesuppleant
Hans Jan-Christer Åström
Tillbaka till sidans topp