Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-15 |