Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Notalp Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Peutinger AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ramatuelle Holdings III AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Paradeigma Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ramatuelle Holdings IV AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pak Logistik Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-09 |