Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |