Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Göteborgs Spårvägar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pennstället 64 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pennstiftet 205 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Gyllenkrooksgatan 13:15 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-14 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-08-25 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-08-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-22 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-29 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-14 |