Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Fredrik Trogen
Hans Fredrik Trogen
19590504-XXXX
Ta kreditupplysning
Trogen, Hans Fredrik är en man född den 4 maj 1959 och är bosatt i Billdal
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
CJ Automotive AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ingvar Trogen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Enviro Technologies Global Solutions Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ebitec AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cleanliness Control Europe Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cleanliness Control Europe Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CJ Dalstorp Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CJ Dalstorp Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dalstorp Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cebitec AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hebitec AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CJ Automotive Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CJ Automotive Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
TROGEN, HANS FREDRIK
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Fredrik Trogen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-02
Logistea Skogarp AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CJ Automotive AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Fredrik Trogen
Extern verkställande direktör
Mats Gunnar Agblad
Styrelsesuppleant
Jan Mikael Thörnkvist
Huvudansvarig revisor
Frans Peter Arne Emanuelsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Ingvar Trogen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Fredrik Trogen
Extern verkställande direktör
Carl Fredrik Trogen
Styrelseledamot
Hans Fredrik Trogen
Tillbaka till sidans topp
Enviro Technologies Global Solutions Europe AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Fredrik Trogen
Styrelsesuppleant
Marie Susanne Trogen
Verkställande direktör
Marie Susanne Trogen
Tillbaka till sidans topp