Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Mailworld Office AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Mailworld Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DANDRE Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | EACAND AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-16 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-23 |