Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | C Klint Byggprojekt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 17 i Strömstad | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Gullön 8 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Träkronan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |