Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Padelco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2023-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-20 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-08-10 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-08-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-28 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-30 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |