Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hans Arne Henrik Lood
Hans Arne Henrik Lood
19710723-XXXX
Ta kreditupplysning
Lood, Hans Arne Henrik är en man född den 23 juli 1971 och är bosatt i Kumla
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Henrik Lood Konsulten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hans Arne Henrik Lood har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-19
SveKomp AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Henrik Lood Konsulten AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inga Monika Sofia Lood
Styrelseledamot
Hans Arne Henrik Lood
Tillbaka till sidans topp