Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gustaf Fagerberg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gustaf Fagerberg Holding Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lyma Kemiteknik Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ventim AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Flow Motala AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Energiberäknaren i Kristianstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |