Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |