Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Systeminstallation i Varberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WEJA Fastighetsförvaltning i Varberg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sysinst2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Patric Rydell Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pro Control Varberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | S R Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Sysinst1 Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |