Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Teaser Biotechnologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Medirista Biotechnologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Medi - Tec Research & Development Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Clinovation | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-12 |