Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Piab Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TAWI Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TAWI Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Piab Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Piab Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PMSPV 2 2022 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |