Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fjällklint Fastighetsförmedling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAWE Fastigheter i Åre AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAWE-Companies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HAWE-Companies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAWE Kust AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nytorg 17 Ö-vik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Öst-Väst i Åre AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Öst-Väst i Åre AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAWE Invest i Åre AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAWE Invest 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |