Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Conware AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bålsta Energihus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ZOGA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ytterholmen Bostadsproduktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kassören Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Kassören Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kungsholmen Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hemvision Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |