Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | We Projects AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |