Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | LJS Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Iconmark IT consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Föreningsservice i Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-12 |