Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hanna Charlotta Svensson
Hanna Charlotta Svensson
19790712-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Hanna Charlotta är en kvinna född den 12 juli 1979 och är bosatt i Ekerö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Roslagsvatten Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hanna Charlotta Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-05
Ekerö Solör Bioenergi AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Roslagsvatten Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Lekmannarevisor
Staffan Mathias Modig
Lekmannarevisorssuppleant
Erik Ingemar Visteus
Lekmannarevisor
Jan Henry Winberg
Lekmannarevisorssuppleant
Bertil Olin
Styrelsesuppleant
Tord Levi Eriksson
Lekmannarevisorssuppleant
Simon Birger Eriksson
Lekmannarevisor
Jan Edvin Olsson
Lekmannarevisorssuppleant
Thomas Brännström
Lekmannarevisor
John Anders Haglund
Lekmannarevisor
Maria Gunilla Kristina Karlsson
Lekmannarevisorssuppleant
Per Thomas Arctaedius
Extern vice verkställande direktör
Vivi Maria Sofia Appel
Styrelseledamot
Ingrid Kristina Bosdotter Runhem
Styrelsesuppleant
Sophia Anna Maria G Tipper
Styrelseledamot
Ingrid Michaela Fletcher
Ordförande
Ingrid Michaela Fletcher
Styrelsesuppleant
Bertil Anders Fredrik Ardefors
Styrelsesuppleant
Johan Leif Lennart Elfver
Styrelsesuppleant
Rune Per-Everth Arvid Staff
Extern firmatecknare
Karl Mattias Skarelius
Extern verkställande direktör
Christian Gustaf Wiklund
Styrelseledamot
Hanna Charlotta Svensson
Huvudansvarig revisor
Johan Erik Niclas Bergenmo
Styrelseledamot
Matilda Kristina Hübinette
Styrelseledamot
Hans Johan Emanuel Skog
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp