Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hanna Annette Kruukka
Hanna Annette Kruukka
19900502-XXXX
Ta kreditupplysning
Kruukka, Hanna Annette är en kvinna född den 2 maj 1990 och är bosatt i Solna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Beauty by Laponia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hanna Annette Kruukka har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-28
Kostmann Service AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Beauty by Laponia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Leo David Svenn
Styrelseledamot
Hanna Annette Kruukka
Tillbaka till sidans topp