Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Mjölet i Mjölby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Atleten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |