Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sentient AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |