Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hampus Mattias Evers
Hampus Mattias Evers
19890117-XXXX
Ta kreditupplysning
Hampus Mattias Evers är en man född den 17 januari 1989. Han är folkbokförd i Burträsk sedan 2024-05-24. Burträsk ligger i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
CCO Kommunikation Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CCO Kommunikation Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PosterMarket Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
PosterMarket Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PosterMarket Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wayfindr technologies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordlid Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordlid Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CCO Kommunikation Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CCO Kommunikation Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CCO Kommunikation Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Meat District Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Meat District Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ODD Engineering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ODD Engineering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hampus Mattias Evers har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-05
Bostadsrättsföreningen Möjligheten
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CCO Kommunikation Skellefteå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Anders Mikael Bergmark
Ordförande
Per Anders Mikael Bergmark
Huvudansvarig revisor
Bernt Micael Engström
Styrelseledamot
Joakim Anders Daniel Evers
Styrelseledamot
Hampus Mattias Evers
Verkställande direktör
Hampus Mattias Evers
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
PosterMarket Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Joakim Anders Daniel Evers
Styrelseledamot
Hampus Mattias Evers
Verkställande direktör
Hampus Mattias Evers
Ordförande
Hampus Mattias Evers
Styrelsesuppleant
Lisa Magdalena Evers
Tillbaka till sidans topp
Wayfindr technologies AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Erik Gunnar Ågerup
Styrelseledamot
Robert Sandberg
Ordförande
Robert Sandberg
Styrelseledamot
Markus Kenneth Henriksson
Styrelseledamot
Sven Emanuel Ström
Verkställande direktör
Sven Emanuel Ström
Styrelseledamot
Hampus Mattias Evers
Tillbaka till sidans topp