Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hampus Emil Nilsen
Hampus Emil Nilsen
19970828-XXXX
Ta kreditupplysning
Hampus Emil Nilsen är en man född den 28 augusti 1997. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2021-10-29. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
Aktiebolaget Autometall
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Värmex AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Redovisningskonsulterna i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
KOIZEN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Stockholm Montering Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Ardala Maskintjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Great Big One Systems AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Norsida AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Värmex Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
LarmTech i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Mugwort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
T.T.A Tandvård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
HERMEC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
RetailBox Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Autometall Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
T Nielsen Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
TBLAB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Elisabet Transport och Schakt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
PTO Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Fiskebäcks Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
ROBOLUTION AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB H Nilsen
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
ET Installation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Iniziato Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
KMJ Klimatservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Digidem Lab ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hampus Emil Nilsen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2024-06-12
Sista versen 85074 AB (svb)
Likvidation...
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-08
Sanna Lööf AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Autometall
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jesper Pancho Olsson
Styrelsesuppleant
Gunbritt Caroline Olsson
Styrelseledamot
Patric Olsson
Ordförande
Patric Olsson
Styrelsesuppleant
Emma Elisabeth Birgitta Olsson
Revisor
Hampus Emil Nilsen
Tillbaka till sidans topp
Värmex AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Rune Ericsson
Styrelseledamot
Emma Pia Matilda Myrén
Styrelseledamot
Mattias Anders Hammarlund
Verkställande direktör
Mattias Anders Hammarlund
Ordförande
Mattias Anders Hammarlund
Revisor
Hampus Emil Nilsen
Tillbaka till sidans topp
Redovisningskonsulterna i Kalmar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Linda Jane Evelina Gustavsson
Revisor
Hampus Emil Nilsen
Styrelsesuppleant
Gustaf Birger Gustavsson
Tillbaka till sidans topp