Org.nr: 559277-1579
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ciftci, Mesut | 2023-11-24 |
Styrelsesuppleant | Ciftci, Abdulhakim | 2023-11-24 |
Styrelseledamot | Ciftci, Mehmet Sait | 2022-12-06 |
Styrelsesuppleant | Ciftci, Dilsad | 2022-12-06 |
Styrelseledamot | Ciftci, Hogir | 2022-09-22 |
Styrelsesuppleant | Ciftci, Perihan | 2022-08-09 |