Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HS Met - Allservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tagesson & söner Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HJ Swetrade AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |