Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |