Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Håkan Jan-Ove Adelwald
Håkan Jan-Ove Adelwald
19630520-XXXX
Ta kreditupplysning
Håkan Jan-Ove Adelwald är en man född den 20 maj 1963. Han är folkbokförd i Fiskebäckskil sedan 2016-12-01. Fiskebäckskil ligger i Lysekil kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Golvimporten Entreprenad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Golvimporten Entreprenad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kimmos Måleri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kimmos Måleri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lidgolw AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lidgolw AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Adelwald Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Golvimporten Golvservice Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Golvimporten Golvservice Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Golvimporten Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Golvimporten Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Golvimporten TileDesign Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Golvimporten TileDesign Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COFACTOR Management Group AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
COFACTOR Management Group AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COFACTOR Engineering AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
COFACTOR Engineering AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COFACTOR Property Development AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
COFACTOR Property Development AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
COFACTOR Property Development AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cofactor Construction Management AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cofactor Construction Management AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Håkan Jan-Ove Adelwald har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-05
Cofactor Consulting AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 13 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Golvimporten Entreprenad Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Håkan Jan-Ove Adelwald
Verkställande direktör
Håkan Jan-Ove Adelwald
Styrelseledamot
Per John Strand
Ordförande
Per John Strand
Styrelseledamot
Anna Märta Cecilia Ortolanis
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Huvudansvarig revisor
Hans Martin Thurne
Tillbaka till sidans topp
Kimmos Måleri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per John Strand
Ordförande
Per John Strand
Styrelseledamot
Anna Märta Cecilia Ortolanis
Huvudansvarig revisor
Hans Martin Thurne
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Styrelseledamot
Håkan Jan-Ove Adelwald
Verkställande direktör
Håkan Jan-Ove Adelwald
Tillbaka till sidans topp
Lidgolw AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Håkan Jan-Ove Adelwald
Verkställande direktör
Håkan Jan-Ove Adelwald
Styrelseledamot
Per John Strand
Ordförande
Per John Strand
Styrelseledamot
Anna Märta Cecilia Ortolanis
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Huvudansvarig revisor
Hans Martin Thurne
Tillbaka till sidans topp