Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VInvest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Extenda Retail Holding 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Valberg Transformation Services | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-15 |