Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-20 |
||
Likvidator Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-10 |