Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Upplands Väsby Glasmästeri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BRK FOOD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | BRK FOOD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hot Chilly AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hot Chilly AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Alkaizhwan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sigtuna Vallstanäs 2:4-7 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Nordic Rice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Onedent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighet Vatthagen Väsby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Taam Food Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Taam Food Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-19 |