Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lesjöfors Stock Spring AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Haglund Skeppstedt, Ann-Sofie | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |