Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hadi Ghafori
Hadi Ghafori
19900204-XXXX
Ta kreditupplysning
Hadi Ghafori är en man född den 4 februari 1990. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2021-04-17. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Digital SYV Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Boende AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tandmottagning Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tandmottagning Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tandmottagning Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Work AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Medical AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ABG Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
HGH Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
HGH Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vasa Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ALG Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Svea Property Västra Rickeby 3:28 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Work Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svea Property Partners AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RedIQ AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hadi Ghafori har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-22
Aevsilj Konsult AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-14
Svea Education AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-04-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Digital SYV Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ali Alex Ghafori
Verkställande direktör
Ali Alex Ghafori
Ordförande
Ali Alex Ghafori
Styrelseledamot
Abbas Ghafori
Styrelseledamot
Hadi Ghafori
Tillbaka till sidans topp
Svea Boende AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Fathia Ghafori
Revisor
Emil Christian Flodqvist
Styrelseledamot
Abbas Ghafori
Verkställande direktör
Abbas Ghafori
Ordförande
Abbas Ghafori
Styrelseledamot
Hadi Ghafori
Styrelsesuppleant
Andrea Johanna Schwegman
Tillbaka till sidans topp
Tandmottagning Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Fathia Ghafori
Revisor
Emil Christian Flodqvist
Styrelseledamot
Abbas Ghafori
Styrelseledamot
Hadi Ghafori
Verkställande direktör
Hadi Ghafori
Ordförande
Hadi Ghafori
Tillbaka till sidans topp