Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Allan Michael Haddleton
Lars Allan Michael Haddleton
19690629-XXXX
Ta kreditupplysning
Haddleton, Lars Allan Michael är en man född den 29 juni 1969 och är bosatt i Alunda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ABT Bolagen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
ABT Bolagen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Boman Johansson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Boman Johansson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Haddleton Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ABT Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Victorem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Victorem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Rankhus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Norrsätra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DXT Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
DXT Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vendis Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Erianne Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Cirrebot Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Fastighet 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ABT Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Skeberga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Betong Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ABT Fastighet 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Heavy Rental Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Naval Sweden Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Naval Sweden Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SLAHG Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wittja Inninge Skog AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Haddleton, Michael
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Allan Michael Haddleton har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2021-12-24
Arema Heavy Rental Öst AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-24
Arema Heavy Rental Öst AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ABT Bolagen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Pär Mikael Lanny Söderblom
Styrelseledamot
Carl Fredrik Loggin
Styrelseledamot
Lars Allan Michael Haddleton
Verkställande direktör
Lars Allan Michael Haddleton
Styrelseledamot
Bo Martin Albertsson
Ordförande
Bo Martin Albertsson
Styrelseledamot
Erik Jens Asp
Huvudansvarig revisor
Sandra Jenny Carina Lindvall
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Boman Johansson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Anders Hugo Boman
Styrelseledamot
Lars Allan Michael Haddleton
Ordförande
Lars Allan Michael Haddleton
Styrelsesuppleant
Linda Marie Veronika Sidfäldt
Tillbaka till sidans topp
Haddleton Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Allan Michael Haddleton
Styrelsesuppleant
Helena Marianne Haddleton
Huvudansvarig revisor
Sandra Jenny Carina Lindvall
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp