Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Guy Åke Lundbohm
Guy Åke Lundbohm
19640306-XXXX
Ta kreditupplysning
Guy Åke Lundbohm är en man född den 6 mars 1964. Han är folkbokförd i Årsta sedan 2021-09-01. Årsta ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Kanehorn Handel & Finans AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
ENDIVI Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Vimer AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Linds HR Konsult AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Southern Taste AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
J Persson Fastighetsförmedling AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
broon sweden AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
broon till europa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Boscus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Scandinavian Techsystems AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JLW Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Go To Solutions Kyla & Värme AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Spot On Elteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
VV ESS Rental AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ammouri Consulting AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
VS Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Guy Åke Lundbohm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2024-04-30
PLEASANT PROSPECT AB
Avregistrerad
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-04
MB Rörservice AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kanehorn Handel & Finans AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Guy Åke Lundbohm
Tillbaka till sidans topp
BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gunnel Katarina Lundbohm
Styrelseledamot
Guy Åke Lundbohm
Tillbaka till sidans topp
ENDIVI Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Guy Åke Lundbohm
Tillbaka till sidans topp