Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Gustavsson, Håkan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oakstock AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fiskabäckens förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Greensfunktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Ice-Glace AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Clémence G AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NEAG Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |