Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | AGEFA Miljö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | AGEFA Miljö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GreenGold Timberlands 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SAVR AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Valis Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kungstenen 29 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Kungstenen 29 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-11 |