Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |